Читать «Во льдах и подо льдами» онлайн - страница 307
Владимир Георгиевич Реданский
194
РГАВМФ. Ф. р-970. Оп. 1. А. 38. Л. 38.
195
Там же, л. 47.
196
Там же.
197
*«Старушка» «Д-3», как называли лодку на флоте, отличилась и в дни военных испытаний. До момента своей гибели летом 1942 г. она совершила под командованием капитана 3 ранга Ф.В. Константинова и капитана 3 ранга М.А Бибеева семь боевых походов, отправив на дно девять фашистских судов и повредив два судна и боевых корабля противника. «Красногвардеец» первым на Северном флоте стал Краснознаменным (17 января 1942 г.), гвардейским (3 апреля 1942 г.) кораблем. Имя и традиции этой заслуженной подводной лодки перешли к атомному ракетоносцу Краснознаменного Северного флота.
198
РГАВМФ. Ф. р-970. Оп. 1. Д. 38. Л. 61.
199
Цит. по: Головко А.Г. Вместе с флотом. М., 1979. С.13.
200
Свердруп Харальд. Во льды на подводной лодке. С. 127.
201
С.О. Макаров и завоевание Арктики. М., Л., 1943. С. 10.
202
Менделеев Д.И. Научный архив. Освоение Крайнего Севера. Т 1 С. 381
203
РГАВМФ. Ф. р-1877. Оп. 1. А. 37. Л. 1-10.
204
РГАВМФ. Ф. р-1678. Оп. 1. Д. 208. Л. 51.
205
РГАВМФ. Ф. р-970. Оп. 2. Д. 184. Л. 113.
206
*10 сентября в бухту Провидения вошли прибывшие для встречи «Щ-423» (в апреле 1942 г. подводную лодку «Щ-423» переименовали в «Щ-139») подводные лодки «Л-7», «Л-8» и «Л-17» под общим командованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Павлова.
207
РГАВМФ. Ф. р-970. Оп. 2. Д. 184. Л. 200.
208
РГАВМФ. Ф. р-970. Оп. 1. Д. 157. Л. 381-382.
209
См.: Боевая вахта. 1978. 28 марта.
210
*Були — часть легкого наружного корпуса лодки ниже верхней палубы, в которой размещаются на лодках этого типа балластные цистерны и шахты — трубы для хранения мин.
211
Холостяков Г.Н. Вечный огонь. М., 1976. С. 62.
212
РГАВМФ. Ф. р-1090. Оп. 2. Д. 334. Л. 27.
213
*Написав «опять-таки», Г.Н. Холостяков, видимо, имел в виду, что А.Т. Заостровцев всегда отличался новаторством в боевой учебе.
214
Холостяков Г.Н. Вечный огонь. С. 67.
215
*С мая 1934-го по апрель 1938 г. А.Т. Заостровцев командир 14-го дивизиона 2-й морской бригады, затем по сентябрь 1940 г. командир 6-й морской бригады, куда входили подводные лодки типа «Л». Великую Отечественную войну встретил на Балтике, командуя учебной бригадой подводных лодок.
216
Холостяков Г.Н. Вечный огонь. С. 67.
217
См. там же. С. 67; Кореневский М. Курс — норд, идем подо льдами. М., 1967. С. 70.
218
*Вслед за первыми лодками типа «Малютка» в июне вступили в строй еще 12 подводных лодок VI и VI-бис серий.
219
РГАВМФ. Ф. р-1090. Оп. 1. Д. 120. Л. 35.
220
РГАВМФ. Ф. р-1171. Оп. 1. Д. 12. Л. 16.
221
См.: Боевая вахта. 1981, 16сент.
222
*11 января 1935 г. Морские силы Дальнего Востока преобразованы в Тихоокеанский флот.
223
Морской сборник. 1935. № 12. С. 32.
224
*Николай Павлович Египко призван на флот в 1925 г. До вступления в командование подводной лодкой «Щ-117» был старшим помощником командира на «Щ-102». В конце 1936 г. откомандирован с Тихоокеанского флота в Военно-морскую академию. Принимал участие в боях против мятежников в республиканской Испании в качестве командира подводных лодок «С-6» и «С-2». 22 февраля 1939 г. в числе первых подводников удостоен звания Героя Советского Союза. По возвращении из Испании командовал бригадами подводных лодок на Черном и Балтийском морях. Во время Великой Отечественной войны служил в Главном штабе ВМФ. После войны в звании вице-адмирала возглавлял училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде.