Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 167
Константин Залесский
Его младший брат Рольф (4.8.1912—20.3.1993), гаутштурмфюрер СС (21.6. 1944). Член НСДАП (билет № 496 250) и СС (билет № 25 792), работал у брата в «Дас шварце корпс». Во время войны был направлен на фронт, служил в штандарте военных корреспондентов «Курт Эггерс».
ДАЛЮГЕ (Dalьge) Курт (15.9.1897, Крейцбург, Верхняя Силезия, – 23.10. 1946, Прага), один из руководителей СС и полиции, оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник полиции (20.4.1942). Сын чиновника.
Генрих Гиммлер (слева) и Курт Далюге.
Образование получил в реальной гимназии и Высшей технической школе в Берлине-Шарлоттенбурге (1924). Работал в добывающей промышленности, техническом и торговом отделах Имперского министерства сельского хозяйства, на строительстве каналов и железных дорог. В 1916 поступил добровольцем в 7-й гвардейский полк. Участник 1-й мировой войны. Был тяжело ранен в голову. За военные отличия на Западном фронте награжден Железным крестом 2-го класса. В 1918 демобилизован в чине вице-фельдфебеля. В 1919 входил в одну из организаций Добровольческого корпуса – группу Россбаха, участвовал в боях с поляками в Силезии. В начале 1923 вступил в НСДАП. Во время «Пивного путча» был представителем А. Гитлера в Берлине. Здесь под его командованием было 30 чел., которые должны были охранять фюрера во время его поездок в столицу. После запрета НСДАП в дек. 1923 вступил в созданный Э. Ремом «Фронтбанн». В 1924– 27 работал инженером в Берлине. 12.3. 1926 вторично вступил в НСДАП (партбилет № 31 981). Был инициатором создания первого формирования СА в Берлине, после чего оставался в 1926–1928 руководителем СА в столице Германии и заместителем гаулейтера. 25.7.1930 вступил в СС (билет № 1119). С июля 1930 руководил частями СС в столице Германии, постоянно вступая в конфликты (в т. ч. вооруженные) с местными СА, в т. ч. подавил в 1931 выступление СА во главе с В. Стеннесом. Кроме того, был поставлен в исключительное положение и фактически выведен из подчинения рейхсфюрера СС. 1.3.1931 после очередной реорганизации возглавил 3-й абшнит СС в Берлине, одновременно с 1.7.1933 по окт. 1933 руководил группой СС «Восток». С 24.4.1932 член ландтага Пруссии. После прихода НСДАП к власти 5.5.1933 назначен министериальдиректором Имперского министерства внутренних дел, а 15.9.1933 —прусским государственным советником; получил чин генерал-лейтенанта полиции. С 13.9.1933 начальник земельной полиции Пруссии. 12.11.1933 избран депутатом Рейхстага от Восточного Берлина. С 11.5.1934 руководитель 3-го отдела (полиция) Имперского министерства внутренних дел. В июне 1934 после «Ночи длинных ножей» возглавил создание новой организации группы СА «Восток». В 1935 создал Союз служащих германской полиции. 26.6.1936 был назначен шефом полиции порядка, а 30 июня создал