Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 166
Константин Залесский
Зондеркоманда 11-А (Sonderkommando 11a). Создана в июне 1941, расформирована 12.5.1943. Действовала на советско-германском фронте в зоне ответственности румынской армии и LIV армейского корпуса.
Командиры: штурмбаннфюрер СС Пауль Цапп (1.6.1941—5.7.1942); штурмбаннфюрер СС Мауер (5.7.1942—17.11. 1942); штурмбаннфюрер СС д-р Герхард Баст (17.11.1942—6.12.1942); штурмбаннфюрер СС Вернер Херсман (6.12. 1942—12.5.1943).
Зондеркоманда 11-Б (Sonderkommando 11b). Создана в июне 1941, расформирована 23.2.1943. Действовала на советско-германском фронте в зоне ответственности группы армий «Юг».
Командиры: штурмбаннфюрер СС Ганс Унглаубе (1.6.1941—21.7.1941); штурмбаннфюрер СС Бруно Мюллер (21.7. 1941—23.10.1941); штурмбаннфюрер СС д-р Брауне (23.10.1941—16.9.1942); оберштурмбаннфюрер СС Пауль Шультц (16.9. 1942—23.2.1943).
Эйнзатцкоманда 12 (Einsatzkommando 12). Создана в июне 1941, расформирована 1.3.1943. Действовала на советско-германском фронте в зоне ответственности 6-й армии.
Командиры: штурмбаннфюрер СС Густав Носске (1.6.1941—1.3.1942); штурмбаннфюрер СС д-р Эрих Мюллер (1.3. 1942—24.10.1942); оберштурмбаннфюрер СС Гюнтер Херрман (24.10.1942—1.3.1943).
Зондеркоманда «Астрахань» (Sonderkommando Astrachan). Создана в окт. 1942, расформирована в конце 1942. Действовала на советско-германском фронте в зоне ответственности группы армий «А» с центром в Элисте.
Д’АЛКУЕН (D’Alquen) Гюнтер (24.10. 1910, Эссен, Рур, – 15.5.1998, Мюнхен-Гладбах), публицист, штандартенфюрер СС (30.1.1937). Сын торговца шерстью. Получил образование в высшей школе. В авг. 1925 вступил в «Гитлерюгенд», в дек. 1926 – в СА, 27.8.1928 – в НСДАП (билет № 64 689), 10.4.1931 – в СС (билет № 8452). Активно печатался в национал-социалистической прессе, в т. ч. в «Бремерской национал-социалистической газете» (Bremer Nationalsozialistischen Zeitung), в 1931—32 помощник редактора. С 1932 политический обозреватель «Фёлькише беобахтер» (Vцlkischen Beobachter), издававшейся в Мюнхене, а с окт. 1933 – в Берлине. Одновременно в 1932—43 руководящий сотрудник центрального издательства НСДАП «Франц Эхер». Еще в авг. 1933 был привлечен к работе в СД, в окт. 1933 уволен из «Фёлькише беобахтер» за критику политики НСДАП. Тем не менее в 1933—45 носил звание «политического обозревателя 1-го класса» в «Фёлькише беобахтер». 1.3.1935 при поддержке К.