Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 79
Константин Залесский
Командиры: капитан-лейтенант Юрген Ёстен (10.1941—2.1942); капитан 3-го ранга Генрих Леман-Вилленброк (3.1942—9.1944).
ДЕВЯТАЯ ФЛОТИЛИЯ миноносцев (9. torpedobootsflottille), соединение германского флота. Сформирована в сент. 1943, в состав флотилии вошли миноносцы Т-14, Т-15, Т-16, Т-17, Т-18, Т-19. В окт. 1944 расформирована. Воссоздана в февр. 1945 в составе миноносцев Т-40, Т-41, Т-42, Т– 43, Т-44, Т-45. Продолжала действовать до капитуляции Германии в мае 1945.
Командиры: капитан 3-го ранга Риде (9.1943—2.1944); капитан 2-го ранга Ганс Доминик (2.1944—10.1944); капитан 2-го ранга Бирнбаум (2.1945—5.1945).
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ФЛОТИЛИЯ подводных лодок (19. u-bootsflottille), учебное соединение подводного флота. Сформирована в окт. 1943 в Пиллау в качестве учебной флотилии (Ausbildungsflottille). Занималась подготовкой экипажей новых подлодок, после чего передавала их в состав боевых флотилий. В составе флотилии были также образованы курсы подготовки командного состава, на которых подводники получали квалификацию командиров подводных лодок. В состав флотилии входили учебные лодки Типа II–C: U-56, U-57, U-58, U-59. В февр. 1945 флотилия была переведена в Киль. Продолжала действовать до капитуляции германских войск в мае 1945.
Командир: капитан 3-го ранга Йост Метцлер (10.1943—5.1945).
ДЁНИЦ (dönitz) Карл (16.9.1891, Грюнау, близ Берлина – 25.12.1980, Аумюле, близ Гамбурга), государственный и военно-морской деятель, гроссадмирал (30.1. 1943). Сын инженера-оптика фирмы «Карл Цейсс». Образование получил в военно-морских училищах в Киле и в Мюрвике. 1.4.1910—31.3.1911 проходил стажировку на тяжелом крейсере «Герта». 15.4.1911 получил чин фенриха флота. 1.10.1912 поступил в ВМФ на легкий крейсер «Бреслау». 27.9.1913 произведен в лейтенанты, флаг-офицер командира «Бреслау». С началом 1-й мировой войны находившийся в Средиземном море «Бреслау» прошел в Черное море и официально был передан Германией Турции (получив название «Мидилли»), хотя и сохранил полностью свой экипаж. Крейсер успешно действовал в Черном море против русского флота, но в июле 1915 подорвался на мине. Во время ремонта корабля Д. служил в ВВС в качестве стрелка и наблюдателя. 12.9.1916 назначен на авиационную станцию в Сан-Стефано в Дарданеллах. В дек. 1916 Д. вернулся в Германию, где прошел курсы офицера-подводника. С 17.1.1917 торпедный офицер на подводной лодке U-39. С 28.2.1918 командир устаревшей подводной лодки UС-25. Действуя в Средиземноморье, потопил транспортный пароход, а затем итальянский грузовой корабль водоизмещением 5 тыс. т. В июле 1918 получил в командование новую подводную лодку UB-68. 4.10.1918 атаковал английский конвой и потопил транспорт «Упэк» (водоизмещением 3883 т), но из-за ошибки механика лодка была повреждена, Д. приказал ее затопить и был взят в плен англичанами. Содержался в лагере для военнопленных офицеров в Редмайере (близ Шеффилда). Чтобы освободиться из лагеря, Д. симулировал сумасшествие и был освобожден. За отличия награжден Железным крестом 1-го (5.5.1916) и 2-го (7.11.1914) класса. В июле 1919 вернулся в Германию и был принят на службу в ВМФ. По условиям Версальского мира Германии было запрещено иметь подводный флот, и Д. был 1.3.1920 назначен командиром миноносца Т-157 на базе Свинемюнде (Померания). С 20.3.1923 эксперт минно-торпедно-разведывательной инспекции в Киле; участвовал в разработке нового образца глубинной мины. 3.11.1924 переведен в центральное командование ВМФ. Принимал участие в разработке нового военно-морского устава, положения о воинских преступлениях и др. Кроме того, на него было возложено осуществление контактов с рейхстагом. После скандала, связанного с тайным воссозданием ВМФ, Д. 17.12.1927 был переведен навигационным офицером на легкий крейсер «Нимфа» на Балтике. С 24.9.1928 командир 4-й полуфлотилии 1-го дивизиона миноносцев. 30.9.1930 Д. переведен в штаб района Нордзее 1-м офицером Адмирал-штаба, в его ведении были оперативные вопросы, а также обеспечение внутренней безопасности, прежде всего борьба с коммунистическим влиянием на флоте. После прихода НСДАП к власти 1.10.1933 произведен в капитаны 2-го ранга. В 1933—34 совершил длительное заграничное плавание, посетив Мальту, Индию, Цейлон, Яву, Сингапур и т. д. В 1934 для совершенствования английского языка командирован в Великобританию и по возвращении 29 сент. назначен командиром легкого крейсера «Эмден». 1.2.1935 А. Гитлер отдал приказ о начале строительства подводных лодок, а в марте объявил об одностороннем отказе выполнять положения Версальского мира. 27.6.1935 Д. назначен командиром подводной флотилии «Веддинген», а 1 окт. на специально для него учрежденный пост фюрера подводных лодок. Руководил созданием подводного флота Германии, причем руководство Верховного командования ВМС (ОКМ), и прежде всего адмирал Э. Редер, бывшие приверженцами надводных кораблей, устранились от вмешательства в дела подводного флота, предоставив Д. полную свободу рук. В 1938 разработал тактику действия подводных лодок – тактику «волчьих стай». Добился строительства необходимых ему подводных лодок, создав мощнейший подводный флот. Вступил в конфликт с Редером, считавшим, что войну на море можно выиграть лишь с помощью крупных надводных кораблей. К началу мировой войны (сент. 1939) в распоряжении Д. было 56 подводных лодок, из которых лишь 22 были приспособлены для ведения военных действий на океанических коммуникациях. С 19.9.1939 командующий подводным флотом (этот пост Д. занимал до конца войны). Лодки Д. начали войну против союзников, потопив в течение месяца кораблей противника общим водоизмещением 175 тыс. т. Лично спланировал операцию по уничтожению линкора «Ройял Оук» в главной бухте английского флота (проведенную Г.