Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 67
Константин Залесский
Роберт Гизэ
ГЛАВНОЕ ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, см. в ст.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ, Управление К (kriegsschiffbau hauptamt), структурное подразделение
K I – отдел кораблестроения (Schiftsbauabteilung; с 31.1.1939 управленческая группа), подразделявшийся на отделы K I A (общих вопросов, испытаний и развития кораблестроения), K I E (чертежный), K I G (конструирования и эксплуатации крупных надводных и вспомогательных кораблей), K I U (конструирования и эксплуатации подводных лодок) и др.;
K II – отдел машиностроения (Maschinenbauabteilung; с 31.1.1939 управленческая группа), подразделявшийся на отделы K II L (электротехнический), K II S (машин и электротехники надводных кораблей), K II W (испытаний и развития), K II U (машин и электротехники подводных лодок) и др.;
K III – военный отдел (Wehrabteilung; с 15.10.1939 управленческая группа), подразделявший на отделы K III P (личного состава), K III V (администрации верфей и арсеналов) и др.;
K IV – управленческая группа предприятий кораблестроения;
K V – управленческая группа верфей;
K VI – управленческая группа верфей портов и речных дел;
KS – отдел новых конструкций.
В ходе реорганизации 1.5.1944 ГУК передано в подчинение начальника Главного общего управления и шефа вооружений ВМС.
Начальники Конструкторского отдела (управление, ГУК): министериальдиректор д-р Пауль Пресце (1.1. 1925—20.1.1934); министериальдиректор Кристиан Шульц (20.1.1934—2.4.1939); контр-адмирал Вернер Грассман (3.4—30.6.1939); адмирал Вернер Фухс (1.7. 1939—31.10.1944); вице-адмирал Фридрих Руге (1.11.1944—9.5.1945); вице-адмирал Карл Топп (10.5.1945—15.10.1945).
Начальник Конструкторского отдела адмирал Вернер Фухс
Начальники K I: марине-обер-баудиректор проф. Герман Буркхардт (3.11. 1934—31.8.1937); министериальдиректор Герман Лоттман (1.9.1937—8.7.1943); министериальдиригент Франц Рейх (9.7—21.12.1943); министериальдиректор д-р Фридрих Шюрер (11.1—31.10.1944); контр-адмирал Юлиус Хеймберг (1.11.1944—10.7.1945).
Начальники K II: министериальдиректор Фердинанд Брандес (27.10.1936—30.10.1944); контр-адмирал Юлиус Хеймберг (1.11.1944—10.7.1945).
Начальники K III: капитан 1-го ранга Карл Топп (1.4.1939—15.10.1940, 16.3—12.7.1943); контр-адмирал Густав Клейкамп (31.12.1940—21.2.1943).
Начальники K IV: вице-адмирал Генрих Штигель (3.1.1940—4.1.1945); контр-адмирал Вальдемар Кобер (4.1–8.5.1945).
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВМС (oberbefehlshaber der kriegsmarine), высшая должность в ВМС Германии. Создана при реорганизации ВМФ 1.7.1935. Г. являлся высшим воинским начальником для всего ВМФ Германии, для исполнения его обязанностей в его подчинении создавалось