Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 26
Константин Залесский
БЛЕЙХРОДТ (bleichrodt) Генрих (21.10.1899, Берга, Тюрингия – 9.1.1977, Мюнхен), подводник, капитан 3-го ранга (1.11.1943). Прошел подготовку на учебном парусном корабле «Горх Фок». 1.4. 1933 произведен в фенрихи, 1.4.1935 – в лейтенанты. Служил на легком крейсере «Карлсруэ», линейном корабле «Шлезвиг-Гольштейн» и тяжелом крейсере «Адмирал Хиппер». В окт. 1939 переведен в подводный флот. После окончания подводной школы назначен командиром малой тренировочной лодки U-8, но затем переведен 1-м вахтенным офицером на лодку U-34, которой командовал капитан-лейтенант В.
БЛЕКВЕН (bleckwenn) Вильгельм (21.10. 1906, Берге, Оснабрюк – 10.5.1989, Саарбрюккен), военный деятель, генерал-майор (8.2.1945, переименован в контр-адмиралы 1.3.1945). Окончил полицейскую школу в Хильдесхейме. 16.4.1925 поступил на службу в полицию унтер-вахмистром. 1.4.1933 произведен в лейтенанты. С 1934 служил в полиции Ганновера. 1.8. 1935 переведен в сухопутные войска, командир пулеметного взвода пехотного училища в Дёберитце, с окт. 1935 – командир роты 1-го, затем 10-го и 14-го пулеметных батальонов. С 1.1.1940 командовал 1-м батальоном 127-го пограничного пехотного полка, с 22.11.1940 – 3-м батальоном 690-го пехотного полка. 9.9. 1941 тяжело ранен в боях на советско-германском фронте. С 27.11.1941 командир 1-го батальона 467-го пехотного полка, с 18.1.1942 командир 467-го пехотного полка 267-й пехотной дивизии, сражавшейся в составе XII армейского корпуса 4-й армии группы армий «Центр». 14.4.1942 награжден Золотым Германским крестом, 6.4.1944 – Рыцарским крестом Железного креста, 18.10.1944 – дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. В авг. 1944 переведен в Трир и 15.11.1944 получил в командование 708-ю народно-гренадерскую дивизию. 28.2.1945 назначен командиром 1-й морской пехотной дивизии, сформированной в Штеттине из морской бригады «Север». 4.5.1945 сдался британским войскам. В июле 1947 передан французским властям. 25.10.1947 освобожден.