Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 169
Константин Залесский
Вальтер Маттиэ
МАТЦЕН (matzen) Йенс (22.10.1914, Морсум, Сильт – 29.2.1980, Фленсбург), морской офицер, капитан 2-го ранга. В 1935 поступил на флот, занимал различные административные посты. Служил офицером по вопросам воспитания на минном заградителе «Танненберг», с июля 1940 – в штабе командующего торпедными катерами. 1.3.1943 переведен в действующий ВМФ офицером и в конце года назначен командиром 1-й учебной дивизии торпедных катеров. Затем до конца войны командовал 6-й флотилией торпедных катеров. Успешно руководил флотилией во время действий против британского флота в Северном море и у берегов Великобритании, а в конце войны – у берегов Финляндии. 2.5.1945 награжден Рыцарским крестом Железного креста. После окончания войны служил в ВМС ФРГ, в 1971 инспектор военно-морских вооружений в Вильгельмсхафене. В 1973 вышел в отставку в звании капитана 1-го ранга.
МАУС (Maus) Август (78.2.1915, Вупперталь – 28.9.1996), офицер-подводник, капитан-лейтенант (1.11.1941). 26.9.1934 поступил на флот кадетом. 1.4.1937 произведен в лейтенанты. Служил на легком крейсере «Нюрнберг» и учебном корабле «Шлезвиг-Гольштейн». Участвовал в военных действиях во время Гражданской войны в Испании, кавалер Испанского креста (5.6.1940). В апр. 1940 переведен в подводный флот. В качестве 1-го вахтенного офицера совершил 2 боевых похода на подлодке U-68 капитана К.
Август Маус
МАХЕНС (machens) Бруно (25.7.1895, Кёнигсберг – 20.11.1976, Гослар), деятель ВМС, инженер, вице-адмирал (1.12. 1944). 1.4.1914 поступил на службу в ВМФ кадетом. Прошел подготовку на тяжелом крейсере «Ганза» и в военно-морском училище в Мюрвике. Участник 1-й мировой войны. Служил на линейном корабле «Мекленбург» (17.2.1915—2.1.1916), вахтенным офицером на миноносцах. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса; лейтенант (13.7. 1916). После демобилизации армии оставлен на флоте. С 8.6.1924 командовал миноносцем Т-157, с 21.12.1924 – Т-144. 30.9.1927—1.10.1929 командир роты военно-морского училища в Мюрвике. С 30.5. 1931 навигационный офицер на легком крейсере «Карлсруэ». 28.3.1933 переведен в Морское руководство. С 6.9.1937 1-й офицер Адмирал-штаба в штабе военно-морской станции «Нордзее», с 9.4.1940 – штаба командующего адмирала в Норвегии (с 17.6.1940 – начальник штаба). 20.4.1942 награжден Золотым Германским крестом. 8.6.1942 назначен постоянным представителем адмирал-квартирмейстера, одновременно с 4.10.1942 по 31.1.1943 возглавлял Командный отдел Командного управления ОКМ. С 20.4. 1943 адмирал-квартирмейстер ОКМ. С 8.1. 1945 командующий адмирал на Полярном побережье Норвегии. 21.7.1945 интернирован британскими войсками. 9.10.1947 освобожден.