Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 130
Константин Залесский
A V – Отдел флота (Flottenabteilung);
A VI – Отдел транспортных перевозок (Schiffahrtsabteilung).
После создания в нояб. 1939
A I – Командный отдел (Kommandoabteilung), ведавший замещением руководящих должностей в действующем составе флота;
A II – Организационный отдел (Organisationsabteilung);
A III – Отдел снабжения (Nachschubabteilung);
A IV – Отдел транспортных перевозок (Schiffahrtsabteilung);
A H – Навигационный отдел (Nautik).
Начальники К. у. (с 1.4.1937 одновременно начальники Штаба руководства морской войной): контр-адмирал д-р Отто Гроос (28.9.1931—28.9.1934); контр-адмирал Гюнтер Гузе (29.9.1934—31.10.1938); адмирал Отто Шнивинд (31.10.1938—22.8.1939); вице-адмирал Вернер Грассман (23.8.1939—3.6.1941); адмирал Курт Фрике (13.6.1941—20.2.1943); адмирал Вильгельм Мейзель (20.2.1943—22.7.1945).
Адмирал-квартирмейстеры: вице-адмирал Теодор Кранке (4.6.1941—19.4.1943); контр-адмирал Бруно Махенс (20.4.1943—2.12.1944); контр-адмирал Карл Хоффман (3.12.1944 – 6.5.1945).
Начальники Командного отдела: капитан 1-го ранга Ганс Эрих Фосс (3.11.1939—3.10.1942); контр-адмирал Бруно Махенс (4.10.1942—31.1.1943); контр-адмирал Ганс Миров (1.2.1943—31.1.1944).
Начальники Организационного отдела: капитан 1-го ранга Фридрих Вильгельм Флейшер (11.1.1936—29.9. 1937); капитан 1-го ранга Гейнц Нордман (30.9.1937—2.4.1939); контр-адмирал Гюнтер Шуберт (12.9.1941—30.3.1945).
КОМАНДОВАНИЯ ВМС, высшие оперативно-тактические объединения германского флота. Осуществляли руководство силами ВМФ в определенном регионе. В их подчинении находились не только действующие силы флота, но и охранные силы, тральщики и т. д. Наиболее крупным объединением являлись Командования группы ВМС (Marinegruppenkommando). В отдельных регионах (прежде всего вне территории собственно Германии) создавались командования ВМС (Marinekommando), а в 1944—45 были созданы Высшие командования ВМС (Marineobernkommando). Кроме того, 22.6.1943 в Высшие морские командования преобразованы военно-морские станции «Нордзее» и «Остзее» (информацию о них см. в ст. ВОЕННО-МОРСКИЕ СТАНЦИИ). За время существования Третьего рейха в составе ВМС действовали следующие командования:
Командование группы ВМС «Восток» (marinegruppenkommando ost) создано 1.11.1938. В сент. 1939 ему подчинены военно-морская станция «Остзее» и командующий охранными силами на Балтике. 10.8.1940 переименовано в Командование группы ВМС «Север» (Marinegruppenkommando Nord), со штаб-квартирой в Киле, и в его подчинение переданы военно-морская станция «Нордзее», командующий охранными силами на Северном море, а также командующие адмиралы в Норвегии и в Северном море. 2.3.1944 командование объединено с Командованием флота, а 31.7.1944 ликвидировано.