Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 126
Константин Залесский
Франц Клаассен
КЛАУСЕН (clausen) Асумс Николай (2.6. 1911, Фленсбург – 16.5.1943, Южная Атлантика), офицер-подводник, капитан 3-го ранга (посмертно, 5.4.1945). В окт. 1929 поступил в ВМФ матросом, плавал на миноносцах. Прошел подготовку на учебном корабле «Горх Фок» и в сент. 1935 переведен в зарождающийся подводный флот. С апр. 1936 служил на U-26, которой командовал В.
Асумс Николай Клаусен
КЛЕЙКАМП (kleikamp) Густав (8.3.1896, Фиддихов, Одер – 13.9.1952, Мюльгейм, Рур), военно-морской деятель, вице-адмирал (1.10.1943). 1.4.1913 поступил на флот кадетом. Прошел подготовку на тяжелом крейсере «Винета» и в военно-морском училище в Мюрвике. Участник 1-й мировой войны, служил на тяжелом крейсере «Дерффингер» (4.8.1914 – 17.3.1918). В марте 1918 переведен в подводный флот, в окт. – дек. 1918 административный офицер 1-й флотилии подводных лодок. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса; лейтенант (18.9.1915). После демобилизации армии оставлен на флоте. В янв. 1919 – июне 1920 служил во 2-й морской бригаде. С 1.10.1920 вахтенный офицер на крейсере «Гамбург», с 4.12.1921 – на линейном корабле «Брауншвейг». С 1.10.1922 командир тральщика М-133. С 1.10.1923 инструктор училища связи, с 1.4.1925 – училища торпедного дела и связи. Затем служил на линейных кораблях «Ганновер» и «Силезия», крейсере «Эмден». С 4.10.1932 офицер связи ВМС при 1-м военном округе (Кёнигсберг). С 23.7.1933 4-й офицер Адмирал-штаба в штабе флота. С 26.9. 1935 1-й офицер линейного корабля «Шлезвиг-Гольштейн». 1.6.1937 К. назначен руководителем группы в отделе технических средств связи ОКМ, с 1.4.1938 начальник отдела. С 26.4.1939 командир линейного корабля «Шлезвиг-Гольштейн». Участвовал в Польской кампании. Во время операции «Везерюбунг» одновременно командовал 7-й боевой группой, которая действовала в районе Ниборг—Корсёр. С 29.8. 1940 начальник Морского управления в Калаисе. Во время подготовки операции «Морской лев» (авг. – дек. 1940) К. также являлся командиром транспортной флотилии «С». С 31.12.1940 начальник военной управленческой группы в Главном управлении кораблестроения. С 4.3.1943 по 31.12.1944 командующий адмирал в Нидерландах. 14.10.1944 награжден Золотым Германским крестом. С 15.3.1945 командующий адмирал в Германской бухте. 7.5.1945 капитулировал и был помещен в лагерь для военнопленных. 18.4.1947 освобожден.