Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 109
Константин Залесский
К
КАЛЬС (kals) Эрнст (2.8.1905, Глаушау, Саксония – 2.11.1979, Эмден), офицер-подводник, капитан 1-го ранга (1.9. 1944). 1.4.1925 поступил на флот кадетом. 1.10.1928 произведен в лейтенанты. Служил на миноносцах и легких крейсерах. В окт. 1940 переведен в подводный флот. Совершил 1 поход на подлодке U-37. 11.6.1941 назначен командиром подлодки U-130, на которой совершил 5 походов (проведя в море в общей сложности 286 дней). Участвовал в операции «Друмбеат» у берегов США. Действуя в Карибском море, К. атаковал (в надводном положении) нефтеналивную станцию в Балленбее. 1.9. 1942 награжден Рыцарским крестом Железного креста. 12.11.1942 К. атаковал хорошо охраняемый конвой, направлявшийся в Марокко. В течение 5 мин К. потопил 3 крупных транспорта общим водоизмещением 34 507 т. 1.1.1943 К. назначен командиром 2-й флотилии подводных лодок, дислоцированной во Франции. В мае 1945 сдался французским войскам. Всего за время военных действий К. потопил 20 кораблей общим водоизмещением 145 656 т и повредил 1 корабль водоизмещением 6986 т. В янв. 1948 освобожден.
КАМПТЦ (kamptz) Герхард Курт фон (27.12.1902, имение Коппашютц, Позен —?), морской офицер, кавалер одной из высших военных наград, капитан 1-го ранга (1.7.1943). В 1923 поступил в ВМФ; в 1927 произведен в лейтенанты. С 1932 командир 1-й, с нояб. 1938 – 2-й флотилии катеров-тральщиков. Успешно действовал в Северном море во время операции «Везерюбунг» и 6.10.1940 был награжден Рыцарским крестом Железного креста. 14.3.1941 возглавил 8-ю флотилию катеров-тральщиков, во главе которой потопил, не потеряв ни одного катера, торговых судов противника общим водоизмещением 400 000 т, за что 14.4.1943 получил дубовые листья к Рыцарскому кресту. 1.3. 1943 назначен командиром 4-й конвойной флотилии, дислоцированной в Ла-Специи (Италия). Летом 1943 провел ряд успешных операций в Италии, в окт. 1943 был назначен начальником минно-заградительного училища в Киле, а в окт. 1944 возглавил отдел в ОКМ. 5.3.1945 К. был назначен комендантом датского острова Борнхольм, где взят в плен советскими войсками. 1.1.1954 в качестве неамнистированного преступника передан властям ФРГ и освобожден.
КАНАРИС (canaris) Фридрих Вильгельм (1.1.1887, Аплербек, близ Дортмунда – 8.4.1945, концлагерь Флоссенбург), руководитель военной разведки, адмирал (1.1.1940). Сын крупного администратора металлургических заводов. Окончил Морской кадетский корпус в Киле. 1.4.1905 поступил в ВМФ кадетом; 7.4.1906 произведен в фенрихи. С 23.11. 1907 служил на легком крейсере «Бремен», участвовал в блокаде Венесуэлы. 28.9. 1908 произведен в лейтенанты. С 27.11. 1909 командир роты 1-й торпедной дивизии. С 4.1.1910 2-й вахтенный начальник на миноносце V-162. В течение 1910—11 служил вахтенным начальником на миноносцах V-162 и S-145, с дек. 1911 – на легком крейсере «Дрезден». Во время 1-й мировой войны на «Дрездене» участвовал в торговой войне в Южной Атлантике. Создал агентурную сеть, позволившую кораблю успешно уклоняться от боев с превосходящими силами противника. В окт. 1914 корабль вошел в состав отряда адмирала М. фон Шпее. После уничтожения эскадры 8.12.1914 кораблю удалось скрыться в заливе у побережья Чили. 9.3. 1915 корабль, исчерпав запасы угля и продовольствия, интернирован чилийскими властями на Мас-а-Тьера, но 14 марта был в нарушение международных норм атакован английской эскадрой и после тяжелого боя затоплен командой. 3.8.1915 К. бежал из лагеря для интернированных и через Кордильеры перебрался в Аргентину, откуда под именем Рида Росаса добрался до Германии на корабле «Фризия». С 5.10. 1915 офицер для особых поручений при начальнике морской станции «Остзее». 30.11.1915 направлен в Испанию для организации агентурной сети германского ВМФ в Средиземноморье. С 29.11.1916 командир миноносца D-9. В янв. – июне 1917 учился в школе подводного флота. С 20.6.1917 командир подводной лодки U-16, в сент. 1917 – офицер для особых поручений (в окт. – нояб. – офицер Адмирал-штаба) при командующем подводными лодками в Средиземном море. С 28.11. 1917 командир транспортной подводной лодки UC-27, а с 19.1.1918 подводной лодки U-34, потопил 3 транспорта общим водоизмещением 16 000 т. 14.3.1918 назначен офицером в штабе командующего подводными лодками в Средиземном море. С 1.5.1918 командир подводной лодки U-128. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса, капитан-лейтенант (с 16.11.1915). В нояб. 1918 с остатками средиземноморской флотилии совершил переход в Киль, где 1.12.1918 зачислен в инспекцию подводных сил флота. С 15.2.1919 по 23.7.1920 офицер связи с соединениями Добровольческого корпуса в Имперском военном министерстве. Пользовался доверием министра Носке. В своем выступлении перед Национальным собранием убедил депутатов вотировать план создания военизированных отрядов. В апр. 1919 К. был назначен членом военно-полевого суда над участниками убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург. После их осуждения организовал побег и даже был за это арестован, но смог доказать свою непричастность и переведен на пост адъютанта военного министра. После провала Капповского путча в апр. 1920 арестован «за содействие заговорщикам», но комиссия не смогла доказать его участие в подготовке путча, и он был освобожден. С 23.7. 1920 старший офицер адмиралтейства в Киле, занимался ликвидацией последствий беспорядков и восстановлением Балтийского флота. В обход условий Версальского мира участвовал в создании «черного рейхсмарине» – незаконных формирований ВМС, которые помогли Германии сохранить морские кадры. С 19.6.1923 старший офицер учебного крейсера «Берлин». 15.5.1924 направлен с секретной миссией на Дальний Восток для организации строительства в Японии подводных лодок для Германии, которой их было запрещено иметь по условиям Версальского мира. С 4.10.1924 начальник сектора подготовительно-мобилизационных работ в отделе флота при Главном командовании ВМС. Участвовал в тайном вооружении ВМФ. С помощью созданной еще во время войны агентурной сети наладил тайное размещение заказов для ВМС в Испании. Тесно сотрудничал с испанскими спецслужбами, в 1928 организовал подписание «Соглашения о взаимных отношениях между полицейскими управлениями Испании и Германии»; через К. было организовано обучение немецких летчиков в Марокко. С 1.10.1926 референт при начальнике штаба ВМС, ведал внешними связями командования, в т. ч. выступил в рейхстаге, обвинив левых депутатов в развале флота. Выступление К. вызвало его травлю в социал-демократической левой печати. 22.6.1928 удален из Главного командования и назначен старшим офицером линейного корабля «Силезия». После того как ВМФ возглавил плохо относившийся к К. адмирал Э.