Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 106
Константин Залесский
И,Й
ИНСПЕКЦИИ, органы, осуществлявшие контроль за состоянием боевой готовности, ходом боевой подготовки войск. Первоначально входили в состав
Учебных заведений (Bildungswesen);
Связи (испытаний средств связи).
Торпедная (испытаний торпедного вооружения)
Минно-заградительного вооружения (Sperrwaffe).
Морской артиллерии (Marineartillerie).
Корабельных машин (Schiffsmaschineninspektion).
Артиллерийских вооружений (Inspektion für der Marineatilleriezeugämter).
Главный инспектор военно-морских учебных заведений: генерал-адмирал Герман Бём (1.3.1944—31.3. 1945).
Инспектора военно-морских учебных заведений: вице-адмирал Альфред Заальвахтер (2.10.1933—27.10. 1938); вице-адмирал Карлгеорг Шустер (28.10.1938—1.11.1939); вице-адмирал Гюнтер Гузе (и.о. 28.1–5.3.1939); контр-адмирал Губерт Шмундт (6.11.1939—31.3. 1940); адмирал Вильгельм Маршалл (26.8. 1940—8.8.1942); адмирал Герман Моотц (1.10.1942—28.2.1943); контр-адмирал Бернгард Рогге (1.3.1943—19.9.1944); контр-адмирал Вальдемар Винтер (25.9. 1944—22.7.1945).
Инспектор связи ВМФ: вице-адмирал Гюнтер Гузе (1.11.1938—15.6.1941).
Инспектора торпедного вооружения: контр-адмирал Конрад Цандер (1.10.1932—31.3.1934); вице-адмирал Фридрих Гёттинг (3.10.1934—20.12.1939); вице-адмирал Оскар Кумметц (21.12. 1939—29.5.1942); вице-адмирал Курт Утке (22.2.1943—3.12.1944); контр-адмирал Рудольф Юнкер (4.12.1944—21.9.1945).
Инспектора минно-заградительного вооружения: вице-адмирал Витольд Ротер (21.5.1937—31.8.1942); вице-адмирал Александр Михельс (1.9.1942—10.9.1945; до 23.2.1943 и.о.).