Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 78
Константин Залесский
БЮРКЕЛЬ (Bьrkel) Йозеф (30.3. 1895, Лингенфельд, Пфальц, – 28.9. 1944), партийный деятель, группенфюрер СА (1936), обергруппенфюрер НСКК (1939), обергруппенфюрер СС (30.1.1942). Участник 1-й мировой войны, доброволец. После 1918 работал учителем в Робельбене. Активно участвовал в движении против французской оккупации Рейнской демилитаризованной зоны. 9.4.1925 вступил в НСДАП (билет № 33 979). В 1925 оставил учительство и стал заниматься исключительно партийной работой – созданием нацистских организаций в Рейнланде. С 24.3.1926 по 28.2.1935 гаулейтер Рейнпфальца. В авг. 1927 основал газету «Айзенхаммер» («Der Eisenhammer»; «Железный молот»), которая неоднократно запрещалась властями. С 14.9.1930 депутат Рейхстага от Пфальца, член фракции НСДАП. 30.1.1933 назначен комиссаром гау Саарланд, создал партийный аппарат гау. 10.8.1934 сменил Ф. фон
БЮТЕФИШ (Bь tefisch) Генрих (24.2. 1894, Ганновер – 1969), один из руководителей «ИГ Фарбениндастри», оберштурмбаннфюрер СС (20.4.1943), фюрер военной экономики. Занимал посты члена правления и члена Технического совета концерна «ИГ Фарбен» (IG-Farbenindustrie AG; Франкфурт-на-Майне). Входил в состав «Кружка друзей» рейхсфюрера СС. Член СС (билет № 351 277), однако членом НСДАП никогда не был. В системе концерна был также заместителем начальника ведомства «Спарта I», занимавшегося созданием и производством искусственных химических веществ. Руководил заводом «Лойна». Один из создателей химического производства на многих заводах концерна. Руководитель отдела по производству газолина, метанола и электролиза хлора на заводах при концлагере Освенцим и в Мосбирбауме. Одновременно являлся председателем наблюдательных советов «Северогерманских Гидрантных заводов АГ» и «Добывающих заводов Остмарка АГ». В 1944 награжден Рыцарским крестом за военные заслуги. После окончания войны арестован. В качестве военного преступника привлечен к суду Американского военного трибунала по делу руководящего состава «ИГ Фарбен». Признан виновным в использовании рабского труда заключенных и 30.6.1948 приговорен к 6 годам тюремного заключения. В 1951 освобожден. Занимал руководящие посты в химической промышленности: председатель совета директоров «Kohle-Oel-Chemie GmbH» (Гельзенкирхен), член совета директоров «Ruhrchemie AG» (Оберхаузен-Хольтен), руководитель Технического комитета экспертов Международной конвенции азотной промышленности. В 1964 награжден правительством ФРГ Крестом за заслуги.