Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 532
Константин Залесский
ЭЙГРУБЕР (Eigruber) Август (16.4. 1907, Штейр, Верхняя Австрия, – 28.5. 1946, Лансберг-на-Лехе), партийный деятель, обергруппенфюрер СА (12.3.1938), обергруппенфюрер СС (21.6.1943). Окончил среднюю школу. Работал механиком. 16.11.1922 вступил в организацию национал-социалистской рабочей молодежи, преобразованную в 1927 в Гитлерюгенд. Фактически с 1925 возглавлял нацистскую молодежную организацию в Австрии. 18.4.1928 вступил в НСДАП (партийный № 83 432), активно участвовал в работе Гитлерюгенда в Австрии. С окт. 1930 руководитель районного управления Гитлерюгенда в Штейрланде, в 1931—35 руководитель НСДАП в Штейре. В 1934 за политическую деятельность арестован австрийскими властями, содержался в лагере Веллердорф. С мая 1935 помощник гаулейтера, с марта 1936 гаулейтер Верхней Австрии (в это время нацистская партия действовала в подполье). После аншлюса Австрии ландесгауптман Верхней Австрии с 11.3.1938. 12.3.1938 вступил в СА, в том же году – в СС (билет № 292 778). С 10.4.1938 депутат Рейхстага. С 22.5.1938 по 8.5.1945 гаулейтер Верхнего Дуная (Обердонау). 30.1.1939 награжден Золотым партийным значком. С 1.4.1940 имперский наместник Верхнего Дуная. С 6.4.1942 уполномоченный по использованию рабочей силы на территории гау. С 16.11.1942 имперский комиссар обороны Верхнего Дуная. С 15.6.1943 представитель Имперского комиссара по укреплению германской нации в гау Верхний Дунай. 8.5.1945 арестован американскими войсками. 22.10.1945 переведен в Нюрнберг, а 18.2.1946 – в Дахау. На т. н.
ЭЙКЕ (Eicke) Теодор (17.10.1892, Гюдинген, Лотарингия, – 26.2.1943, в районе Орлеки), руководитель системы концлагерей Германии, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС (20.4.1942). Сын железнодорожника.
Теодор Эйке.
В 1909 вступил в армию рядовым. Участник 1-й мировой войны на Западном фронте. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. 1.3.1919 демобилизован, безработный. Некоторое время с перерывами работал платным осведомителем полиции. С янв. 1923 офицер службы безопасности «И.Г. Фарбениндустри». В 1.12.1928 вступил в НСДАП (билет № 114 901) и СА, 29.7.1930 – в СС (билет № 2921), 27.11.1930 был произведен в штурмфюреры. С 27.11.1930 командир 147-го штурмбанна СС (Людвигсхафен), с 30.1.1931 командир 2-го штурмбанна 10-й бригады СС. С 21.12.1931 командир 10-го штандарта СС. В 1932 уволен из службы безопасности компании. В 1932 арестован по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ и участии в заговоре с целью убийства. Освобожден, опасаясь преследования бежал в Италию, где был назначен Г.