Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 492
Константин Залесский
ШВАРЦ (Schwarz) Франц Ксавер (27.11.1875, Гюнцбург-на-Дунае, Швабия, – 2.11.1947, Регенсбург), партийный деятель, рейхслейтер (1935), оберстгруппенфюрер СС (20.4.1942). Сын булочника.
Парад в сентябре 1929 в Гюнцбурге. На первом плане слева Франц Ксавер Шварц, второй – Генрих Гиммлер.
В 1895—96 прошел срочную службу в лейб-пехотном полку. В 1900 поступил на службу чиновником в городскую администрацию Мюнхена. Участник 1-й мировой войны, воевал в составе батальона ландштарма, а с янв. 1915 – в 3-м ландверном пехотном полку; лейтенант ландвера (нояб. 1914). Был тяжело ранен. После демобилизации служил чиновником в военной администрации, а затем муниципальным чиновником в финансовом управлении Мюнхена. В 1922 вступил в НСДАП, один из первых членов партии (партбилет № 6). С 1925 имперский казначей НСДАП (Reichsschatzmeister der NSDAP). На первом этапе движения под управлением Ш. были сосредоточены все средства партии. Пользовался славой скаредного человека. С 1929 член Мюнхенского городского совета. В качестве почетного члена 13.6.1932 вступил в СС (билет № 38.500) и сразу же получил звание группенфюрера. В марте 1933 избран депутатом Рейхстага от Франконии. Во время 2-й мировой войны влияние Ш. на распределение финансов партии значительно сократилось и практически перешло в руки М.
Сын Ш. – Франц (17.5.1899—?) также был членом НСДАП (билет № 650 364) и СС (билет № 34 933) и 30.1.1944 был произведен в бригадефюреры СС.
ШВЕДЛЕР (Schwedler) Ганс (1878—2.5.1945, Хехендорф), один из руководящих сотрудников СС, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции. В июле – окт. 1940 замещал Т. Эйке на посту инспектора соединений СС «Мертвая голова». 1.10.1940 назначен руководителем СС и полиции района Краков. Один из руководителей нацистского террора в генерал-губернаторстве. 4.8.1941 переведен в Прагу, где возглавил гарнизон СС. Этот пост был очень важным в структуре СС, особенно в связи с намерениями Г.