Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 42
Константин Залесский
– «звездный лагерь», в нем евреи носили в качестве знаков отличия «Звезду Давида»;
– «венгерский лагерь», в котором содержались евреи, вывезенные из Венгрии.
В авг. 1944 в Б. открыто женское отделение, куда из Бухенвальда переведено ок. 4 тыс. чел.
В лагере находились евреи, заложники, политические деятели и т. д. В янв. – апр. 1945 в лагере свирепствовала эпидемия, в результате которой погибло 35 тыс. чел. Всего за время существования лагеря в нем погибло ок. 50 тыс. чел. 15.4.1945 освобожден английскими войсками, обнаружившими ок. 35 тыс. трупов. Было освобождено ок. 30 тыс. узников. После окончания войны несколько сотрудников администрации были привлечены к суду (см.
Коменданты: гауптштурмфюрер СС Адольф Фриц Хаас (4.1943—1.12.1944); гауптштурмфюрер СС Йозеф Крамер (1.12. 1944—4.1945).
БЁРГЕР (Bцrger) Вильгельм (14.2. 1896, Край —?), партийный и государственный деятель, бригадефюрер СС (30.1.1939). По профессии техник. В 1920– 27 принимал активное участие в националистическом движении. Член НСДАП (билет № 150 841) и СС (билет № 247 066). В сент. 1930 избран членом Рейхстага. С 1932 земельный руководитель национал-социалистической заводской организации. В июне 1933 назначен управляющим работ в Рейнланде со штаб-квартирой в Кёльне. С сент. 1933 почетный прусский государственный советник. С мая 1935 почетный профессор Кёльнского университета, член Административного совета Имперской почты, член Центрального правления Имперского банка, руководитель Института германского социализма Кёльнского университета. С 1.10.1938 министериальдиректор Имперского министерства труда. В системе СС числился в составе
БЕРГЕР (Berger) Готтлоб Кристиан (16.7.1896, Герштеттен, округ Хейденгейм, Вюртемберг, – 5.1.1975, там же), один из руководителей СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС (21.6. 1943), майор резерва (1939). Сын владельца лесопилки. В авг. 1914 добровольцем вступил в 127-й пехотный полк, 6.11.1916 произведен в лейтенанты. В 1917—18 адъютант 3-го батальона 476-го пехотного полка. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. 13.7.1919 переведен обер-лейтенантом в 124-й полк. С апр. 1921 служил в пограничной охране «Восток». После демобилизации работал учителем народной школы, затем – директором реальной школы (до 1933). В нояб. 1922 вступил в НСДАП, после «Пивного путча» покинул партию и вторично вступил в нее 1.1.1931 (билет № 426 875), тогда же стал членом СА. В 1924—29 был членом организации бывших фронтовиков. 1.1.1936 вступил в СА в чине штурмфюрера. В 1931 командир 125-го штандарта СА, 15.10.1932 произведен в оберфюреры СА. С нояб. 1933 по 31.4.1933 командир унтергруппы СА «Северный Вюртемберг». С 1.10.1935 оберрегирунгсрат отдела образования в вюртембергском министерстве культуры. 30.1.1936 вступил в СС (билет № 275 991), оберфюрер, референт по спорту в штабе оберабшнита СС «Юго-Запад». С 1.6.1938 начальник управления комплектования в составе Главного управления СС. 26.9.1939 Г.