Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 32
Константин Залесский
БАККЕ (Backe) Герберт Эрнст (1.5. 1896, Батум, Российская империя, – 7.4. 1947, Нюрнберг), государственный деятель, обергруппенфюрер СС (9.9.1942). Сын немецкого колониста. Окончил Тифлисскую гимназию (1914) и Геттингенский университет (1923). Во время 1-й мировой войны в числе других немцев был интернирован в России, а после освобождения был референтом по вопросам России. С 1922 член СА. В 1923—24 помощник ректора Высшего технического училища (Ганновер). 1.2.1925 вступил в НСДАП (билет № 22 766), а затем в СС (билет № 87 882). В 1928 избран членом ландтага Пруссии от НСДАП. Специализировался по аграрной политике. С 1928 арендатор имения в Ганновере. В 1931—33 районный руководитель крестьянской организации НСДАП. С 1.9.1933 заместитель начальника, а с 21.6.1935 начальник Главного управления расы и поселений СС. Депутат Рейхстага. Одновременно с окт. 1933 статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел и Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства. В 1934 выступил с призывом к германским крестьянам начать «Битву за продовольствие» (Erzeugungsschlacht), с целью добиться полного обеспечения Германии собственным продовольствием. С 1936 одновременно руководил вопросами продовольствия и сельского хозяйства в Управлении по 4-летнему плану; с 1941 уполномоченный особого штаба «Ольденбург», созданного для организации ограбления оккупированных районов СССР. Один из ближайших помощников Г.
БАНГЕРСКИЙ, Бангерскис, Рудольфс Карлович (21.7.1878—25.2.1955, Ольденбург), один из руководителей латышских добровольческих частей СС, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. Латыш. Служил офицером в русской армии; участник Русско-японской войны 1904—05. В 1914 окончил Николаевскую академию Генштаба. Во время Гражданской войны занимал командные посты в армии адмирала А.В. Колчака. В авг. – окт. 1918 неоднократно (с перерывами) исполнял обязанности начальника штаба 7-й Уральской дивизии горных стрелков. С сент. 1918 начальник 12-й Уральской стрелковой дивизии. В февр. 1919 произведен в генерал-майоры. С марта 1919 командир VIII Уфимского, с июля – VI Уфимского корпусов. С 1.10. 1919 командующий Уфимской группой. 15.3.1920 на базе Уфимской группы под командованием Б. был сформирован в Чите 1-й Забайкальский корпус. В окт. – нояб. 1920 корпус был разгромлен и сам Б. уехал в Китай. С дек. 1920 жил в Харбине, затем вернулся в Латвию и поступил на службу в латышскую армию. В начале 20-х гг. командовал дивизией; в 1924—25 и 1928—29 министр обороны Латвии. В 1937 уволен в отставку. После оккупации Латвии советскими войсками уехал в Германию, активно сотрудничал с нацистами. С 1.3.1943 бригадефюрер легиона войск СС и генерал-инспектор латышского добровольческого легиона СС. С 20 февр. по 1 июня 1945 президент Латышского национального комитета, размещавшегося в Потсдаме. Этот комитет объявил себя временным правительством Латвии в изгнании. 21.6.1945 арестован английскими войсками и отнесен к разряду «нацисты». Содержался в гостинице в Госларе. 2 июля переведен в тюрьму в Брауншвейге, 19 июля – в лагерь для военнопленных в Вестертимке, 23 июля – в лагерь Зандбостель. 20.11.1945 переведен в лагерь для латышей, белорусов и т. д. во Фрисланде. 25.12.1945 освобожден. Не был выдан СССР и проживал в Западной Германии. Погиб в автокатастрофе (был сбит автомашиной, которая с места преступления скрылась).