Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 162
Константин Залесский
ГУБЕР (Guber, Huber) Франц Йозеф (22.1.1902—30.1.1975, Мюнхен), один из руководителей гестапо, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции (9.11.1942). В 1926 поступил на службу в политическую полицию Мюнхена (4-й отдел). Занимался вопросами контроля за правыми партиями. 19.4.1927 переведен в криминальную полицию, в числе других вопросов занимался борьбой с нацистским движением. В 1933 в числе других сотрудников политической полиции переведен Р.
ГУЗЕН (Gusen), концентрационный лагерь. Был создан на территории Германии близ Сент-Георгена и стал первым (главным) филиалом концлагеря
9.3.1944 открылся лагерь Гузен II на 10 тыс. заключенных, а в дек. 1944 – Гузен III на 262 заключенных.
Всего за время существования лагеря через него прошло 67 677 заключенных, из которых умерло 31 535 (кроме того, не была зарегистрирована смерть еще ок. 2,5 тыс. чел., а также 2630 заключенных было отправлено из Г. для умерщвления в газовых камерах в Хартгейме). Г. был освобожден американскими войсками 5.5.1945 (уже после освобождения от истощения умерло еще ок. 200 заключенных). После окончания войны К. Хмилевски был приговорен к пожизненному тюремному заключению.
Начальник администрации: гауптштурмфюрер СС Карл Хмилевски (1940–1943).
ГУТЕНБЕРГЕР (Gutenberger) Карл (18.4.1905—8.7.1961, Эссен), один из руководителей СС, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции (1.8.1944). После окончания школы служил в банке. В 1925 вступил в НСДАП (билет № 25 249) и СА; один из командиров СА в Руре. С 1930 сотрудник «Националцайтунг» в Эссене. В 1925—33 занимал руководящие посты в СА Рура. В нояб. 1932 избран депутатом Рейхстага от Западного Дюссельдорфа (вторично избран в нояб. 1933). В 1932—33 член Прусского ландтага. С сент. 1933 командир 74-й бригады СА (Везель), с апр. 1934 – 173-й бригады (Дуисбург), с марта 1937 по дек. 1939 – 73-й бригады (Эссен). С 1.5.1937 полицей-президент Дуисбурга. В 1939 получил чин бригадефюрера СА. 1.6.1940 переведен из СА в СС (билет № 372 303) с тем же чином. С нояб. 1939 по 29.6.1941 полицей-президент Эссена. С 1.5.1941 высший руководитель СС и полиции «Запад» (Мюнстер). В нояб. 1944 Г.