Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 111
Константин Залесский
– обергруппенфюрер СС, генерал полиции Эрнст Генрих Шмаусер (20.5.1941—20.2.1945);
– бригадефюрер СС, генерал-майор полиции д-р Вальтер Биркамп (20.2. 1945—17.3.1945);
– обергруппенфюрер СС Рихард Гильдебрандт (17.3.1945—8.5.1945).
Высший руководитель СС и полиции на Юго-Западе (HSSPF Sьdwest); пост создан в 1938; штаб-квартира – Штутгарт; подчиненная ему территория совпадала с территорией V военного округа:
– бригадефюрер СС Эрхард Мюллер (с 16.5.1938);
– группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Курт Кауль (6.9.1939—21.4. 1943);
– обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Отто Гофман (21.4. 1943—8.5.1945).
ВЭККЕРЛЕ (Waeckerle) Гильмар (24.11.1899, Форххайм, Бавария, – 2.6. 1941, близ Львова), военный преступник, штандартенфюрер СС. Сын нотариуса. Окончил Баварский кадетский корпус. В авг. 1917 выпущен в один из баварских пехотных полков и в марте 1918 по собственной просьбе направлен на Западный фронт, унтер-офицер. В сент. 1918 был тяжело ранен. За боевые отличия награжден Железным крестом 2-го класса. После окончания войны посещал занятия по сельскому хозяйству в Высшей технической школе в Мюнхене, где познакомился с Г.
ВЭХТЕР (Wдchter) Отто Густав фон (8.7.1901—10.9.1949, Румыния), барон, один из руководителей оккупационного режима в Польше, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции (16.5.1944). Получил высшее юридическое образование, доктор права. Член НСДАП (билет № 301 093) и СС (билет № 235 368). 1.12. 1937—1.3.1938 служил в штабе одного из подразделений СС. В 1939—41 губернатор дистрикта «Краков» на территории генерал-губернаторства. В 1941—44 губернатор дистрикта «Лемберг» (Львов). 30.1.1942 приписан к штабу оберабшнита СС «Дунай», 9.11.1944 к штабу оберабшнита СС «Восток». В 1944 переведен в Италию на должность начальника военного управления при уполномоченном генерале вермахта. После войны постригся в монахи. Жил в монастыре в Румынии.