Читать «СС. Охранные отряды НСДАП» онлайн - страница 10
Константин Залесский
Эйнзатцкоманда 1-Ц (Einsatzkommando 1c). Создана в авг. 1942, расформирована 28.11.1942. Действовала в зоне ответственности группы армий «Север» в районе Красногвардейска и Натальевки.
Командир: штурмбаннфюрер СС Курт Грааф (1.8.1941—28.11.1942).
Эйнзатцкоманда 2 (Einsatzkommando 2). Создана в июне 1941, расформирована 2.3.1944. Действовала в зоне ответственности группы армий «Север» в районе Шауляя, Либавы и Риги.
Командиры (с 3.12.1941 одновременно командующие СД и полиции безопасности в Риге): штурмбаннфюрер СС Рудольф Батц (1.6.1941—4.11.1941); оберштурмбаннфюрер СС д-р Эдуард Штраух (4.11.1941—2.12.1941); штурмбаннфюрер СС д-р Рудольф Ланге (3.12.1941—26.3.1942); штурмбаннфюрер СС Рейнхард Бредер (26.3.1942—7.1943); штурмбаннфюрер СС Освальд Поше (30.7.1943—2.3.1944).
Эйнзатцкоманда 3 (Einsatzkommando 3). Создана в июне 1941, расформирована 1.1.1945. По рапортам эйнзатцкоманды подсчитано, что ее члены уничтожили 137 346 чел.
Командиры (с 3.12.1941 одновременно командующие СД и полиции безопасности в Литве): штандартенфюрер СС Карл Ягер (1.6.1941—1.8.1943); оберфюрер СС, полковник полиции д-р Вильгельм Фухс (1.8.1943—11.5.1944); штурмбаннфюрер СС Ганс Иоахим Бёме (11.5.1944—1.1.1945).
Эйнзатцкоманда «Тильзит» (Einsatzkommando «Tilsit»). Действовала в 1941 в районе Тильзита.
Командир: штурмбаннфюрер СС Ганс Иоахим Бёме.
АБ-АКЦИЯ, см.
АБЕЦ (Abetz) Отто (26.3.1903, Шветцинген – 5.5.1958, Лангенфельдт близ Дюссельдорфа, Рейн), дипломат, бригадефюрер СС (30.1.1942).
Отто Абец.
В юности, будучи учителем рисования в Карлсруэ, стал руководителем молодежной организации «Зильберкрайс», среди целей которой было налаживание связей с французскими сторонниками нацизма. В 1931 вступил в НСДАП (билет № 7 011 453), позже был принят в СС (билет № 253 314). В 1930—33 был организатором германо-французских молодежных встреч, основной задачей которых было усиление германского влияния в Эльзасе-Лотарингии. С 1934 референт по Франции в Имперском руководстве Гитлерюгенда. В янв. 1935 переведен в «Бюро Риббентропа», ведавшее внешнеполитическими вопросами НСДАП. Впервые вышел на международную арену во время Мюнхенской конференции 1938. Сделал быструю карьеру, став помощником И. фон