Читать «Вокруг Путина. Биографический справочник» онлайн - страница 188
Владимир Валерианович Прибыловский
ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович
Генеральный директор ГК «Ростех»
Родился 20 августа 1952 г. в г. Черемхово Иркутской области.
В 1975 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства (ИИНХ). Окончил также Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
С 1975 по 1976 г. работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов; уволился «в связи с зачислением в органы госбезопасности».
Согласно официальной биографии, с 1980 по 1988 г. работал в экспериментально-промышленном объединении (ЭПО) «Луч», возглавлял представительство ЭПО «Луч» в Дрездене, скорее всего, по линии КГБ. В это время познакомился с Владимиром Путиным: «…мы работали в ГДР в одно время. С 1983 по 1988 год я возглавлял представительство объединения «Луч» в Дрездене, а Владимир Владимирович приехал туда в 85-м году. Жили в одном доме, общались и по службе, и по-соседски».
С 1989 по 1996 г. — заместитель генерального директора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт» (генеральный директор — Виктор Галаев).
С августа 1996 по сентябрь 1999 гг. работал начальником отдела внешних экономических связей управления делами президента РФ — в том числе до марта 1997 г. — под непосредственным руководством заместителя управделами Путина, курировавшего зарубежную собственность управления делами.
13 сентября 1999 г. был назначен генеральным директором ФГУП Государственная компания «Промэкспорт» (сменив Вячеслава Филимонова).
С августа 2000 г. — член комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
5 ноября 2000 г. был освобожден от обязанностей генерального директора «Промэкспорта» в связи с образованием на базе «Росвооружения» и «Промэкспорта» нового ФГУП «Рособоронэкспорт». В ноябре 2000 г. был назначен первым заместителем генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» (гендиректор — Андрей Бельянинов, бывший заместитель С.Чемезова по «Промэкспорту»),
С декабря 2001 г. — член совета директоров ОАО «ОКБ Сухой». Член совета директоров ОАО «ЦКБ «Алмаз» (разработчик зенитных ракетных комплексов ПВО). С июня 2002 г. — член совета директоров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (председатель совета директоров — Виктор Иванов).
28 апреля 2004 г. назначен генеральным директором ФГУП «Рособоронэкспорт» вместо Андрея Бельянинова.
В мае 2005 г. сообщалось, что кандидатура Чемезова рассматривается в качестве возможного кандидата на пост губернатора Иркутской области (в августе 2005 г. этот пост занял Александр Тишанин).
С июня 2005 г. — член совета директоров ОАО «Камов».
В начале 2006 г. избран почетным президентом Иркутского землячества «Байкал» в Москве (председателем землячества стал генерал-лейтенант ФСБ Иван Кузьмич Миронов — исполнительный директор «Рособоронэкспорта»),
В марте 2006 г. стал руководителем Бюро Некоммерческого партнерства «Российский союз машиностроителей» (РСМ; президент РСМ с марта 2006 — Владимир Артяков).