Читать «Система безопасности СССР» онлайн - страница 84
Александр Петрович Шевякин
ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР —
1964 – 12.2.1986 – Главное Управление Государственного Таможенного Контроля при СМ СССР – 15.6.1991 – Таможенный Комитет при Кабинете Министров СССР – 2.1.1992
В 1987 – 1990 находилось под управлением Государственной внешнеэкономической Комиссии СМ СССР.
Начальник – Председатели: Примеров Ю. ?, Базовский В.Н. 3.1986 – 3.1990, Бояров В.К. 3.1990 – 5.1991, Ермаков НА 15.6 – 26.12.1991
Центральная таможня
Экономическое управление
Хозяйственное управление
Техническое управление
Управление кадров и учебных заведений
Управление организации таможенного контроля
Таможенно-тарифное управление
Договорно-правовое управление
Управление капитального строительства и эксплуатации таможенных объектов
Управление делами
Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил
Институт повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений
Главный научно-информационный вычислительный центр (с 3.5.1990)
Отделы
Руководящих кадров и организационно – методической работы
Планово – финансовый
Бухгалтерского учета и отчетности
Контрольно – ревизионный
Таможенно-Тарифный Совет при Комитете СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ СССР
Комитет резервов при Совете Труда и Обороны СССР – с 17.10.1931, в ведении НКВД – 1937 – Главное Управление Государственных Материальных Резервов при Совете Народных Комиссаров СССР – 15.3.1946 – Главное управление государственных продовольственных резервов при СМ СССР (Разделено на Министерство продовольственных резервов СССР и Министерство материальных резервов СССР).
Начальник: Данченко М.В. 1.1939 – 5.1946. Министерство продовольственных резервов СССР – 4.5.1946 – 23.7.1948, образовано на базе Главного Управления Государственных резервов при СМ СССР Министр: Фомин Д.И. 4.5.1946 – 23.7.1948 Министерство материальных резервов СССР – 4.5.1946 – 23.7.1948. Образовано на базе управления госрезервов при СМ СССР
Министр: Данченко М.В. 4.5.1946 – 23.7.1948 Министерство государственных продовольственных и материальных резервов СССР – 23.7.1948 – 26.4.1951, создано на основе объединения Министерства продовольственных резервов СССР и Министерства материальных резервов СССР. Разделено на Главное управление государственных продовольственных резервов при СМ СССР и Главное управление государственных материальных резервов при СМ СССР
Министр: Фомин Д.И. 23.7.1948 – 26.4.1951 Военно-мобилизационное управление Госкомитета СМ СССР по снабжению продовольственными и промышленными товарами
Начальник Данченко М.В. 7.1951 – 2.1953 Главное управление государственных материальных резервов при СМ СССР – 26.4.1951 – 5.7.1978 образовано в результате разделения Министерства государственных продовольственных и материальных резервов СССР. Преобразовано в Государственный Комитет СССР по материальным резервам
Начальник – министр СССР Хламов Г.С. 23.5.1960 – 25.4.1962, министр СССР Кокарев А.А. 4.1969 – 7.1978
Государственный Комитет СССР по материальным резервам – 5.7.1978 – 27.6.1989, преобразован в Главное управление по материальным резервам при СМ СССР – 4.1991 – Комитет по государственным резервам при Кабинете Министров СССР.