Читать «Атлантическая эскадра. 1968–2005» онлайн - страница 14
Геннадий Петрович Белов
Контр-адмирал Рогатин Владимир Иванович, 1996-1998
Контр-адмирал Глущенко Василий Николаевич, 1998-2002
Контр-адмирал Авакянц Сергей Иосифович, 2002-2003
Контр-адмирал Турилин Александр Васильевич, 2003-
Командир 44 дивизии противолодочных кораблей
Капитан 1 ранга Доброскоченко Владимир Григорьевич, 1991-1993
Командиры 120 бригады ракетных кораблей
Капитан 1 ранга Ф. И. Карпенко 1952-1954
Капитан 1 ранга А. А. Юдин 1954-1956
Капитан 1 ранга А. Г. Микитенко 1956-1958
Капитан 1 ранга С. С. Сорокин 1958-1960
Капитан 1 ранга В. С. Загородный 1960-1961
Капитан 1 ранга С. С. Соколан 1961-1966
Капитан 1 ранга Г. П. Бондарь 1966–1966
Капитан 1 ранга Л. Д. Рябцев 1966–1973
Капитан 1 ранга Р. Л. Дымов 1973-1978
Капитан 1 ранга Гришанов Валерий Васильевич, 1978-1980
Контр-адмирал Воинов Дмитрий Павлович, 1980-1981
Капитан 1 ранга Власов Геннадий Иванович, 1981-1984
Капитан 1 ранга Ковальчук Александр Сергеевич, 1984-1989
Капитан 1 ранга Бражник Александр Иванович, 1989–1991
Командиры 170 бригады противолодочных кораблей
Капитан 1 ранга Д. А. Рыбин 1956-1958
Контр-адмирал А. Г. Микитенко 1958-1961
Капитан 1 ранга Р. П. Карцев 1961-1963
Капитан 1 ранга Е. И. Волобуев 1963-1966
Капитан 1 ранга Капитанец Иван Матвеевич, 1966-1969
Капитан 1 ранга Скворцов Александр Иванович, 1969-1972
Капитан 1 ранга Зуб Виталий Иванович, 1972-1975
Капитан 1 ранга Скворцов Евгений Александрович, 1975–1980
Капитан 1 ранга Баранник Владимир Григорьевич, 1980–1983
Капитан 1 ранга Стефанов Алексей Григорьевич, 1983–1986
Капитан 1 ранга Ясницкий Геннадий Павлович, 1986–1989
Капитан 1 ранга Доброскоченко Владимир Григорьевич, 1989–1991
Командиры 56 бригады эскадренных миноносцев
Капитан 1 ранга Фролов Александр Иванович, 1978–1984
Капитан 1 ранга Хмельнов Игорь Николаевич, 1984–1987
Капитан 1 ранга Масорин Владимир Васильевич, 1987–1989
Капитан 1 ранга Бессонов Владимир Федорович, 1989–1991
Капитан 1 ранга Верегин Владимир Дмитриевич, 1991–1992
Капитан 1 ранга Шмаков С. Б., 1992–1996
Капитан 1 ранга Нечипуренко Виктор Александрович, 1996–1998
Корабли эскадры и их комадиры
Эскадренные миноносцы пр. 56
ЭМ «СПОКОЙНЫЙ» – 28.11.1953 – 1.10.1990
Бортовые номера: 43 (1956), 41 (1957), 541 (1959), 543 (1960), 256 (1961), 811 (1963), 762 (1965), 391 (1970), 325 (1976), 541 (1978), 405(1986), 454.
Капитан 2 ранга Рыбин Дмитрий Андреевич, 1953–1956
Капитан 2 ранга Астапенков Евгений Георгиевич, 1956–1962
Капитан 2 ранга Лазебник Александр Григорьевич, 1962–1973
Капитан лейтенант Музалевский Владимир Яковлевич, 1973–1975
Капитан-лейтенант Серебряков Валентин Иванович, 1975–1979
Капитан 3 ранга Гавшин Николай Матвеевич, 1979–1984
ЭМ «БЫВАЛЫЙ» – 31.03.1954 – 1.10.1988
Бортовые номера: 77 (1957), 93, 547 (1960), 870 (1961), 299 (1973), 413, 603, 583.
Капитан 3 ранга Ширяев Марк Леонидович, 1953–1956
Капитан 3 ранга Саакян Владимир Христофорович, 1956–1958