Читать «Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего рейха» онлайн - страница 156
Константин Залесский
ЛЕМП (Lemp) Фриц Юлиус (2.2.1913, Циндао, Китай – 9.5.1941, Северная Атлантика), офицер-подводник, потопивший «Атению», капитан-лейтенант (1.10.1939). 14.10.1931 поступил на флот кадетом. 1.4.1935 произведен в лейтенанты. Участник военных действий в Испании. С сент. 1936 1-й помощник командира, в окт. – нояб. 1938 командир подводной лодки U-28. В нояб. 1938 стал командиром U-30, входившей в состав 2-й флотилии подводных лодок «Зальтцведель». На ней он совершил 8 походов (проведя в море в общей сложности 189 дней). 3.9.1939 Л. обнаружил на горизонте цель, которой оказался пассажирский лайнер «Атения». В 19 часов 39 минут Л. в 200 милях западнее Гебридских островов без предупреждения атаковал «Атению». К месту гибели лайнера, в ответ на сигнал «SOS», направились многие корабли, большинство из бывших на судне 1102 пассажиров и 315 членов экипажа спасены норвежским танкером «Кнут Нельсон». Погибло 128 чел., из них 122 (по др. данным, 118) пассажира (в т. ч. 28 американцев). Пресса назвала «Атению» – «Луизитанией» 2-й мировой войны. Командование ВМФ и правительство Германии немедленно отказались от причастности к потоплению судна, а 7 сент. полностью отмежевались от этого события в официальном коммюнике. В то же время Л., сознавая, что допустил ошибку, не проинформировал командование радиограммой, опасаясь ее перехвата. Доклад он сделал лично К.
ЛИБЕ (Liebe) Генрих (29.1.1908, Готта – 27.7.1997), офицер-подводник, капитан 2-го ранга (1.10.1944). Окончил морскую кадетскую школу и 1.4.1929 поступил на флот фенрихом; 1.10.1931 произведен в лейтенанты флота. С 1931 служил на линейном корабле «Шлезвиг-Гольштейн». В сент. 1935 переведен в только начавшие формироваться подводные силы. 1.10. 1936 Л. был назначен командиром лодки U-2, которой командовал до 31.1.1938. 24.10.1938 Л. получил лодку U-38, на которой совершил 9 походов (проведя в море в общей сложности 333 дня). После начала войны 6.9.1939 потопил пароход «Маннар» (7242 т) у побережья Португалии. 14.8.1940 награжден Рыцарским крестом Железного креста. Л. стал широко известен только в последнем походе (середина 1941) к берегам Африки, когда он потопил 8 судов водоизмещением 47 279 т. Во время похода 10.6.1941 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. 22.7.1941 Л. сдал командование U-38 и был переведен в штаб ОКМ, где провел около года. В авг. 1944 переведен в штаб подводного флота. Всего за время военных действий Л. потопил 34 корабля общим водоизмещением 185 267 т и повредил 1 корабль водоизмещением 3670 т.