Читать «Система безопасности СССР» онлайн - страница 78
Александр Петрович Шевякин
• 1-й факультет (разведывательный.
Осуществляет подготовку офицеров для работы за рубежом под дипломатическим прикрытием и разведчиков-нелегалов)
• 2-й факультет (военно-дипломатический.
Готовит офицеров оперативно-тактической разведки для разведуправлений штабов военных округов и флотов, разведотделов штабов армий и флотилий)
• 3-й факультет (оперативно-тактический. Обучает офицеров технической разведки)
• Спецфакультет (для военнослужащих «армий дружественных стран».
Имеет внутри себя три направления в соответствии с первыми тремя факультетами)
• Адъюнктура
• Высшие Академические курсы при Академии
6 Высшие специальные офицерские классы (ВСОК) ВМФ (г. Ленинград, Заневский пр-т., д. 4.; пр-т Малоохтинский, 80)
7-е центральные офицерские Краснознаменные курсы (усовершенствования офицеров разведки) (в/ч 36360, 141180, Мое. обл., Щелковский р-н, пос. Загорянский).
Высшие разведывательно-командные курсы усовершенствования командного состава (ВРКУКС)
Военный институт иностранных языков
Институт связи
Разведывательная школа младших командиров (Фили)
Школа подготовки нелегалов
Череповецкое высшее военное училище связи
Разведывательные факультеты в военных ВУЗах
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ, ГРУПП ВОЙСК И ФЛОТОВ
[31 – 34].
Министерство Иностранных Дел
Народный Комиссариат Иностранных Дел СССР – 1.3.1946 – Министерство Иностранных Дел СССР – 14.11.1991 – Министерство Внешних Сношений СССР
До 18.12.1991.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР (на 1956 г.)
Народный комиссар иностранных дел СССР – Министры иностранных дел СССР – Министр внешних сношений СССР: Молотов В.М. 3.5.1939 – 4.3.1949, 5.3.1953 – 1.6.1956, Вышинский А.Я. 4.3.1949 – 5.3.1953, Шепилов Д.Т. 1.6.1956 – 15.2.1957, Громыко А.А. 15.2.1957 – 2.7.1985, одновременно 24.3.1983 – 2.7.1985 первый заместитель Председателя СМ СССР, Шеварднадзе Э.А. 2.7.1985 – 20.12.1990, 19.11 – 26.12.1991, Бессмертных А.А. 15.1 – 23.8.1991, Панкин Б.Д. 28.8 – 14.11.1991.
Первые заместители министра (число их не фиксировалось заранее, назначались по обстановке и надобности, обычно не более 1 – 3)
Заместители министра (5 – 7)
Коллегия (3 – 6)
Партком
Советники министра
Послы по особым поручениям
Помощники министра
Генеральный секретарь МИД
Генеральный секретариат МИД
Положение о деятельности МИД СССР утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.12.1947. Министр утверждается Верховным Советом СССР. Назначается и освобождается от должности по представлению Председателя СМ Президиумом Верховного Совета СССР с последующим внесением Указа Президиума на утверждение Верховного Совета СССР (объединенных палат, на пленарном заседании). Министр единолично отвечает за руководство министерством.
ОПЕРАТИВНЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
территориальные отделы
1-й Европейский отдел
2-й Европейский отдел
3-й Европейский отдел
4-й Европейский отдел
5-й Европейский отдел
Отдел Скандинавских стран (Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия. Вопросы, касающиеся Свальбарда (Шпицберген) и выполнения договора о демилитаризации Аландских островов. Вопросы, затрагивающие Полярный бассейн и Гренландию)