Читать «Система безопасности СССР» онлайн - страница 71
Александр Петрович Шевякин
Главное Управление вневедомственной охраны – Всесоюзное Объединение «Охрана» на правах Главного Управления МВД.
Управления
6-е управление – 2.1991 – Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, оргпреступностью, коррупцией и наркобизнесом.
Организационно-инспекторское управление – 2.8.1991 – Штаб
Управление пожарной охраны
Управление профилактической службы
Управление внутренних дел на транспорте
Экспертно-криминалистическое управление
Оперативно-техническое управление
Управление капитального строительства
Хозяйственное управление
Медицинское управление
Управление материально-технического снабжения
Управление кадров
Управление политико-воспитательной работы – Политическое управление – 9.1991 – Главное управление по работе с личным составом.
Отделы
Отдел по взаимодействию со СМИ Отдел военно-мобилизационной работы и гражданской обороны
Отдел спецперевозок
Армия и флот
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СССР
Переименован в 6.1934 из Народного Комиссариата по военным и морским делам.
30.12.1937 выделен Народный Комиссариат Военно-Морского Флота СССР. Объединен 25.2.1946 с Народным Комиссариатом Военно-Морского Флота СССР в Народный Комиссариат Вооруженных Сил СССР – 15.3.1946 – Министерство Вооруженных Сил СССР. 25.2.1950 разделено на Военное Министерство СССР и Военно-Морское министерство СССР) – 15.3.1953 Министерство обороны СССР – 3.1992
С 1 февраля 1944 г. – союзно-республиканский, с 1977 г. – общесоюзное
Народные Комиссары – Министры обороны, Вооруженных Сил, Военные Министры (до 1953): Сталин И.В. 1941 – 3.3.1947, Булганин НА 3.3.1947 – 24.3.1949, Василевский A.M. 24.3.1949 – 5.3.1953
Народные Комиссары – Министры ВМФ, Военно-Морские Министры: Юмашев И.С. 25.2.1950 – 20.7.1951, Кузнецов Н.Г. 20.7.1951 – 15.3.1953
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
Министры: Булганин Н.А. 15.3.1953 – 9.2.1955, Жуков Г.К. 9.2.1955 – 26.10.1957, Малиновский Р.Я. 26.10.1957 – 31.3.1967, Гречко А.А. 12.4.1967 – 26.4.1976, Устинов Д.Ф. 29.4.1976 – 20.12.1984, Соколов С.Л. 22.12.1984 – 30.5.1987, Язов Д.Т. 30.5.1987 – 22.8.1991, Моисеев М.А. и.о. 22 – 23.8.1991, Шапошников Е.И. 23.8 – 30.12.1991
Первые заместители министра обороны СССР
Первый (освобожденный) заместитель министра обороны СССР
Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР – Первый заместитель министра обороны СССР
Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами стран-участниц Варшавского Договора – Первый заместитель министра обороны СССР
Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил СССР является Первым заместителем министра обороны СССР
Главнокомандующие видами Вооруженных Сил – Заместители министра обороны СССР
Главные Управления
Главное Управление боевой подготовки и службы войск
Главное Автомобильно-бронетанковое Управление
Главное Ракетно-Артиллерийское Управление
Главное управление навигации и океанографии
Главное строительное управление
2 Главное управление (секретность)
4 Главное Управление (заказчик НИОКР по ракетной технике)
12 Главное Управление (Ядерная безопасность)